姓名 | 公司职务 | 学历 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
颜广彤 | 董事长 | 硕士 | 男 | 48 |
臧晶 | 副董事长、总经理 | 硕士 | 男 | 48 |
赵吉杰 | 董事、董事会秘书、副总经理 | 大学 | 女 | 38 |
黄志刚 | 副总经理 | 大学 | 男 | 52 |
李朝晖 | 副总经理 | 大专 | 男 | 52 |
姚文虹 | 董事 | 硕士 | 女 | 48 |
秦立 | 董事 | 大学 | 男 | 40 |
张洪皓 | 董事 | 硕士 | 男 | 42 |
张烨炜 | 独立董事 | 本科 | 男 | - |
李建辉 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 52 |
周建 | 独立董事 | 博士后 | 男 | 56 |
黄培蓉 | 财务总监 | 大专 | 女 | 59 |
赵刚 | 监事 | 大专 | 男 | 52 |
陈鹏 | 监事 | 大专 | 男 | 57 |
赵革 | 监事 | 大专 | 男 | 52 |
冯琨 | 监事会主席 | 大学 | 女 | 43 |
管理层简介 |
---|
姓名: | 颜广彤 | 任职时间: | 2015-06-30 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 董事长 |
简介: | |||
颜广彤先生,1972年出生,中共党员,研究生,历任天津市机电设备总公司第一综合经销公司会计,天津市机电设备总公司第一、七经销公司财务科长,天津市机电设备总公司财务处职员,天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长、部长、总会计师,现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总经理。 |
姓名: | 臧晶 | 任职时间: | 2012-03-28 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 副董事长、总经理 |
简介: | |||
臧晶先生,1972年出生,中共党员,研究生,历任天津市机电设备公司第二分公司业务员,天津经济技术开发区机电设备公司副经理,天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理。 |
姓名: | 赵吉杰 | 任职时间: | 2012-03-28 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 38 | 职务: | 董事、董事会秘书、副总经理 |
简介: | |||
赵吉杰女士,1986年出生,中共预备党员、本科毕业,历任天津市浩物机电汽车贸易有限公司企业发展部职员、副部长。 |
姓名: | 黄志刚 | 任职时间: | 2006-04-21 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 52 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
黄志刚先生,1966年2月出生,大学文化,工程师,中共党员。历任四川内燃机厂技术员、车间主任,四川峨眉柴油机股份有限公司分厂厂长、工艺处长、工程质量部部长、总经理助理、副总经理,内江方向塑料制品有限公司总经理,四川方向光电股份有限公司副总经理、监事。现任内江方向塑料制品有限公司、内江方向液晶显示设备有限公司董事长兼总经理,四川方向光电股份有限公司监事。 |
姓名: | 李朝晖 | 任职时间: | 2012-03-28 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 52 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
李朝晖先生,1968年出生,大专毕业,历任天津市浩物中辰汽车销售服务有限公司运营总监,天津市瑞泰汽车销售服务有限公司副总经理,东莞市鸿泰汽车销售服务有限公司总经理,天津市浩物机电汽车贸易有限公司运营部科员。 |
姓名: | 姚文虹 | 任职时间: | 2012-03-28 |
性别: | 女 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
姚文虹女士,1972年出生,中共党员,研究生,历任天津经济技术开发区机电设备公司总会计师,现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司总会计师。 |
姓名: | 秦立 | 任职时间: | 2012-06-29 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 40 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
秦立先生,1980年出生,本科学历,历任国信证券北京三里河路证券营业部职员、营销经理、高级分析师,中信证券北京紫竹院路证券营业部招聘培训部经理、高级分析师,国都证券北京北三环中路证券营业部营销总监,2010年9月至今为自由职业者。 |
姓名: | 张洪皓 | 任职时间: | 2015-06-30 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 42 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
张洪皓先生,1978年出生,中共党员,研究生,历任天津物产集团有限公司企业发展部职员,现任天津市浩物机电汽车贸易有限公司副总经理。 |
姓名: | 张烨炜 | 任职时间: | 2016-11-10 |
性别: | 男 | 学历: | 本科 |
年龄: | - | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
男,1968年出生,中共党员,本科学历。具有15年的律师从业经验,曾任川投能源等多家上市公司和大型国企的专职法律顾问,四川英济律师事务所律师。现任四川央济华律师事务所主任律师。 |
姓名: | 李建辉 | 任职时间: | 2016-11-10 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 52 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
李建辉先生,中国国籍,1968年2月生,毕业于广东省社科院硕士研究生。高级会计师、中国注册会计师、中国注册评估师,广州注册会计师协会专业指导委员会专家,民进广东省委参工委委员,广州市仲裁委仲裁员,入选广东省国资委评审专家库专家。2008年至2010年担任广州建筑集团有限公司副总会计师/高级会计师;2010年至2011年6月担任广州建筑股份有限公司财务负责人;现任广州光领会计师事务所顾问。 |
姓名: | 周建 | 任职时间: | 2015-06-30 |
性别: | 男 | 学历: | 博士后 |
年龄: | 56 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
周建先生,1964年出生,南开大学商学院教授、博士生导师。1989年毕业于东北师范大学,取得哲学硕士学位;2000年毕业于南京大学,取得管理学博士学位;2000年至2002年,南开大学管理学博士后。2002年8月至今,南开大学商学院教授、博士生导师,研究领域为战略管理与公司治理。 |
姓名: | 黄培蓉 | 任职时间: | 2012-03-28 |
性别: | 女 | 学历: | 大专 |
年龄: | 59 | 职务: | 财务总监 |
简介: | |||
黄培蓉女士,1961年出生,中共预备党员、大专毕业、助理会计师,历任天津市机电设备总公司第一经销公司出纳、会计,天津市机电设备总公司汽车经销公司财务股副股长,天津市机电设备总公司大型机械经销公司财务科副科长、科长,天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部会计、副部长、部长。 |
姓名: | 赵刚 | 任职时间: | 2007-10-15 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 52 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
赵刚先生,1968年7月出生,大专文化,中共党员。历任四川峨眉柴油机股份有限公司工人,团支部书记,分会主席,分厂调度员等工作,现任四川方向光电股份有限公司法务部副部长、四川方向光电股份有限公司纪委委员、四川方向光电股份有限公司第五届监事会职工监事。 |
姓名: | 陈鹏 | 任职时间: | 2014-02-18 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 57 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
陈鹏,男,1963年9月出生,大专学历,工程师,中共党员。历任四川工具厂技术员、工程师,内江鸿翔机械有限公司分厂厂长、车间主任兼党支部书记、营销部副经理,内江金鸿曲轴有限公司质量二部经理、分厂厂长兼党支部书记、行政部经理、党群工作部部长、本公司党委委员,现任内江金鸿曲轴有限公司行政部经理兼人力资源部经理、党群工作部部长、本公司党委委员。 |
姓名: | 赵革 | 任职时间: | 2015-06-17 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 52 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
赵革先生,1968年出生,专科学历,经济师。历任四川峨眉柴油机股份有限公司教育中心、人力资源部干事,四川方向光电股份有限公司人力资源部部长,内江方向液晶显示设备有限公司总经理助理。现任四川浩物机电股份有限公司人力资源部部长。与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股票,未受到中国证监会及深圳证券交易所任何行政处罚。 |
姓名: | 冯琨 | 任职时间: | 2014-12-29 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 43 | 职务: | 监事会主席 |
简介: | |||
冯琨女士,1977出生,本科学历,2005年4月—2012年4月任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部副部长;2012年4月至今任天津市浩物机电汽车贸易有限公司财务部长。圳证券交 |