姓名 | 公司职务 | 学历 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
王普宇 | 董事长、总经理 | 硕士 | 男 | 49 |
胡晓玲 | 副董事长 | 女 | 53 | |
赵燕 | 董事、副总经理 | 大学 | 女 | 55 |
王继利 | 董事、副总经理 | 硕士 | 男 | 55 |
慕慧娟 | 董事、副总经理 | 博士 | 女 | 37 |
马新平 | 副总经理 | 大专 | 男 | 52 |
宋岩 | 独立董事 | 硕士 | 女 | 54 |
边新俊 | 独立董事 | 大学 | 男 | 56 |
王海灵 | 独立董事 | 硕士 | 男 | - |
胡建林 | 监事 | 大专 | 男 | 47 |
黄绍英 | 监事 | 硕士 | 女 | 51 |
文华 | 监事 | 大学 | 女 | - |
赵素菲 | 监事会主席 | 大学 | 女 | 48 |
管理层简介 |
---|
姓名: | 王普宇 | 任职时间: | 2018-05-25 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 49 | 职务: | 董事长、总经理 |
简介: | |||
王普宇先生,硕士学历。中国国籍,无境外永久居留权,出生于1971年10月。1991年至1997年历任克拉玛依市乌尔禾联营车队驾驶员、项目经理;1998年至2003年任克拉玛依市普宇公司董事长;2003年至2006年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司总经理;2006年11月至今任天顺有限董事长;2008年12月至今兼任天顺股份董事长。 |
姓名: | 胡晓玲 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 女 | 学历: | |
年龄: | 53 | 职务: | 副董事长 |
简介: | |||
胡晓玲女士,本公司副董事长,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1967年8月。1995年至2001年任克拉玛依井下作业公司经管员;2001年至2003年任克拉玛依市普宇公司总经理;2003年至2007年任克拉玛依市德合兴工贸有限公司任董事长;2006年11月至今任天顺有限总经理;2008年12月至今任天顺股份副董事长。 |
姓名: | 赵燕 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 55 | 职务: | 董事、副总经理 |
简介: | |||
赵燕女士,1965年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。曾任新联集团会计处长,无锡拖拉机厂、无锡中收收割机厂董事、总会计师,中收新疆机械制造公司、中收房地产公司财务经理,新疆广汇实业股份有限公司财务部长、财务副总监。现任新疆天山畜牧生物工程股份有限公司财务总监,任期自2009年8月28日至2012年8月27日。 |
姓名: | 王继利 | 任职时间: | 2017-04-12 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 55 | 职务: | 董事、副总经理 |
简介: | |||
王继利,男,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权, EMBA在读。1993年至2003年在阿勒泰市利达总公司任职;2003年至2006年 在阿勒泰地区天顺运输有限责任公司担任董事长;2006年至2008年在新疆天顺物流有限公司担任总经理;2008年12月至2012年4月,担任新疆天顺供应链股份有限公司董事;2012年5月至2017年3月,在新疆德盛紫金房地产开发有限公司担任顾问。 |
姓名: | 慕慧娟 | 任职时间: | 2018-03-30 |
性别: | 女 | 学历: | 博士 |
年龄: | 37 | 职务: | 董事、副总经理 |
简介: | |||
慕慧娟,女,汉族,1983年8月出生,中共党员,经济学博士,高级经济师,一级人力资源师,管理咨询师。2010年3月至2018年1月,任特变电工股份有限公司新疆线缆厂战略部部长助理、企管部部长、总经理助理、团委书记、纪委书记;2018年1月加入本公司;2018年3月,任本公司副总经理。 |
姓名: | 马新平 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 52 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
马新平先生,本公司副总经理,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1968年8月,专科学历。2000年6月至2006年10月任宏泰矿业有限公司职员;2006年10月至2008年12月任天顺有限项目经理;2009年1月至2012年6月历任天顺股份项目经理、运营总监;2012年6月至今任天顺股份副总经理。 |
姓名: | 宋岩 | 任职时间: | 2018-12-06 |
性别: | 女 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 54 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
宋岩,女,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1966年12月,学历硕士研究生,证券相关业务注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、高级会计师。1982年3月至1990年7月任新疆七一漂染厂财务科出纳、会计;1990年8月至1998年12月任新疆会计师事务所审计员、股份制部副经理、资产评估部经理、主任会计师助理兼国际部经理;1999年1月至2000年12月任新疆华西会计师事务所出资人、主任助理兼国际部经理;2001年1月至2007年12月任五洲联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师;2008年1月至今任五洲松德联合会计师事务所合伙人、新疆华西分所副主任会计师。兼任新疆伊利特股份有限公司和新疆博湖韦业股份有限公司独立董事。 |
姓名: | 边新俊 | 任职时间: | 2018-05-25 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 56 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
边新俊:男,汉族,1964年出生,1986年7月参加工作,法学学士,具有律师资格。曾任新疆经济律师事务所、新疆桑赛律师事务所律师,现任新疆鼎信旭业律师事务所律师。2012年至今兼任新疆天山水泥股份有限公司独立董事。 |
姓名: | 王海灵 | 任职时间: | 2018-05-25 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | - | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
王海灵先生,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1969年4月,2006年11月毕业于法国国立科学与艺术大学工商管理硕士(国际物流战略规划设计),硕士学位,副教授;2006年11月至2017年7月,任新疆大学科学技术学院物流工程系主任;2017年至今,任新疆大学经济与管理学院物流学科带头人;主持完成科研项目近20项,经费420万元;主要从事跨国物流公司战略规划设计与风险研究。 |
姓名: | 胡建林 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 47 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
胡建林先生,本公司职工代表监事,公司信息技术部部长,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1973年10月,大学专科学历,高级经营师。2000年3月至2003年3月任新疆万众科技有限公司副经理;2003年3月至2005年7月任新疆万众职业技能培训学校校长;2003年10月至2006年8月任新疆华凌技工学校科长;2006年9月至2009年1月任新疆晨光赢和电子科技有限公司技术总监;2009年2月至今任天顺股份信息技术部部长;2011年8月至今任天顺股份监事。 |
姓名: | 黄绍英 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 女 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 51 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
黄绍英,女,1969年2月生,中国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年3月至2007年7月,任益民基金管理有限公司基金销售负责人;2006年7月至2007年2月,任万联证券有限责任公司部门副总经理;2007年2月至2010年4月任西部证券股份有限公司证券事务代表;2010年4月至2011年8月,任陕西省文化产业投资控股(集团)有限公司部长;2011年9月至今任深圳市东方富海投资管理有限公司投资总监;2013年11月至今,任杨凌圣妃乳业有限公司董事;2013年12月至今,任公司及陕西天宇制药有限公司董事;2014年1月至今,任西安格威石油仪器有限公司董事;2015年1月至今,任新疆天顺供应链股份有限公司监事;现任公司董事、深圳市东方富海投资管理有限公司投资总监、杨凌圣妃乳业有限公司董事、陕西天宇制药有限公司董事、西安格威石油仪器有限公司董事、新疆天顺供应链股份有限公司监事。 |
姓名: | 文华 | 任职时间: | 2018-05-24 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | - | 职务: | 监事 |
简介: | |||
文华,女,出生于1981年8月,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科。2004年7月至2009年6月,在新疆肯德基有限公司从事餐厅的日常营运工作;2009年10月至今在新疆天顺供应链股份有限公司综合管理部工作;现任公司职工代表监事。 |
姓名: | 赵素菲 | 任职时间: | 2015-05-01 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 48 | 职务: | 监事会主席 |
简介: | |||
赵素菲女士,本公司监事会主席,中国国籍,无境外永久居留权,出生于1972年10月,大学本科学历。1989年至2002年任中国建设银行新疆分行营业部客户经理;2005年至今历任新疆融海投资有限公司财务总监、副总经理、总经理;2008年至今任新疆融海投资有限公司执行董事;2010年至今任新疆中小企业创业投资股份有限公司董事;2012年3月至今任新疆通海股权投资合伙企业(有限合伙)合伙人;2013年8月至今任新疆天山农村商业银行股份有限 |