姓名 | 公司职务 | 学历 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
朱坤华 | 董事长 | 大专 | 男 | 60 |
俞斌 | 董事、副总经理 | 博士 | 男 | 38 |
黄刚 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 硕士 | 男 | 48 |
温巧夫 | 董事、总经理 | 博士 | 男 | 47 |
杨强 | 副总经理 | 大学 | 男 | 39 |
张海鹰 | 副总经理 | 硕士 | 男 | 46 |
何伟 | 副总经理、财务负责人 | 大学 | 男 | 43 |
孙进山 | 董事 | 大学 | 男 | 50 |
朱旭东 | 董事 | 大专 | 男 | 55 |
袁敏 | 独立董事 | 博士 | 男 | 45 |
李旺 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 48 |
张耀平 | 独立董事 | 博士 | 男 | 62 |
蒋凯利 | 技术副总监 | 硕士 | 女 | 40 |
吴永茂 | 技术副总监 | 大学 | 男 | 43 |
金昆 | 监事 | 大学 | 男 | 50 |
周荃 | 监事 | 大专 | 女 | 37 |
杨品文 | 监事 | 硕士 | 男 | 30 |
王凯 | 销售总监 | 硕士 | 男 | 45 |
陈东旭 | 销售总监 | 大学 | 男 | 51 |
管理层简介 |
---|
姓名: | 朱坤华 | 任职时间: | 2010-11-23 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 60 | 职务: | 董事长 |
简介: | |||
朱坤华先生,1968年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于广东省电子技术学校无线电专业。最近五年历任惠州市金海贸易有限公司执行董事、总经理,惠州市硕贝德通讯科技有限公司董事、总经理,惠州市同力金属制品有限公司执行董事,惠州市同力五金塑胶制品有限公司董事长、总经理,惠州市金迪精密部件有限公司副总经理;2011年至今担任惠州市金海贸易有限公司执行董事、总经理,惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事长,惠州市同力金属制品有限公司执行董事。2013年8月至今,担任苏州科阳光电科技有限公司董事长。 |
姓名: | 俞斌 | 任职时间: | 2019-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 博士 |
年龄: | 38 | 职务: | 董事、副总经理 |
简介: | |||
俞斌先生,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京邮电大学工学硕士,上海大学在读博士。历任苏州电信工程师,惠州硕贝德技术开发部研发经理、研发总监,惠州硕贝德研究院副院长。现任惠州硕贝德研究院院长,5G产品线总经理。 |
姓名: | 黄刚 | 任职时间: | 2018-01-12 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 董事、副总经理、董事会秘书 |
简介: | |||
黄刚,男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,华中科技大学计算机应用技术专业硕士。最近五年分别任职于中国投资咨询有限责任公司、深圳万润科技股份有限公司,担任深圳分公司总经理、投资总监等职务。现任职于本公司,担任副总经理。 |
姓名: | 温巧夫 | 任职时间: | 2010-01-01 |
性别: | 男 | 学历: | 博士 |
年龄: | 47 | 职务: | 董事、总经理 |
简介: | |||
温巧夫,男,1973年出生,中国国籍,无境外居留权,经济师、电子工程师,天津大学管理科学与工程专业管理学博士,历任TCL通讯设备股份有限公司电子工程师、主任级职员,TCL通信技术有限公司总经办主任、人力资源部经理、总经理助理,TCL金能电池有限公司企划部经理、移动电池部经理等职务。最近五年任职情况:2007年1月-2009年12月 担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司副总经理;2009年12月至今 担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事、总经理;2013年8月,担任苏州科阳光电科技有限公司董事。 |
姓名: | 杨强 | 任职时间: | 2017-12-18 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 39 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
杨强,男,1981年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于电子科技大学电子工程学院。杨强先生于2007年8月加盟公司,历任北京分公司总经理、国内业务本部总经理等职务。 |
姓名: | 张海鹰 | 任职时间: | 2017-12-18 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 46 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
张海鹰,男,1974年出生,中国国籍,无境外居留权,西安工业大学材料科学专业工学学士,英国格林威治大学项目管理专业理学硕士。2017年11月至今,担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司制造中心总经理;1997年7月至2017年10月期间,分别就职于富士康集团、长城国际信息产品有限公司、联想国际信息产品有限公司、三诺集团及深圳市富聚胜达科技有限公司等公司,担任项目经理、运营总监、董事总经理等管理岗位。 |
姓名: | 何伟 | 任职时间: | 2019-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 43 | 职务: | 副总经理、财务负责人 |
简介: | |||
何伟先生,1977年出生,中国国籍,无境外居留权,暨南大学会计专业毕业,会计师。曾任惠州亿纬锂能股份有限公司财务总监、常州斯威克光伏新材料有限公司财务总监。2019年11月加入公司,现任公司副总经理。 |
姓名: | 孙进山 | 任职时间: | 2016-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 50 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
孙进山,男,1964年出生,中国国籍,无境外居留权,本科,中国注册会计师非执业会员。最近五年任职情况:最近五年任深圳技师学院职员;2013年4月至今,任深圳达实智能股份有限公司独立董事;2010年11月至今,任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事;2012年1月至今,任新疆麦趣尔集团股份有限公司独立董事;2012年6月至今,任上海亚泽金属屋面系统股份有限公司独立董事。2010年11月至2013年11月,任本公司第一届董事会独立董事。 |
姓名: | 朱旭东 | 任职时间: | 2010-11-23 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 55 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
朱旭东先生,1965年出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于嘉应学院,大专学历。最近五年历任惠州市天祥天线有限公司董事长,惠州市同力五金塑胶制品有限公司董事长、总经理,惠州市金迪精密部件有限公司执行董事、总经理,惠州市硕贝德通讯科技有限公司董事,惠州硕贝德无线科技股份有限公司董事,惠州爱帝威国际电工销售有限公司董事长,惠州爱帝威电工科技有限公司董事,惠州爱帝威国际电工销售有限公司董事长。 |
姓名: | 袁敏 | 任职时间: | 2016-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 博士 |
年龄: | 45 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
袁敏,男,1975年9月出生,汉族,注册会计师、会计学博士、会计学副教授。2012年8月至今任教于上海国际会计学院。2006年3月—2012年7月任教于上海立信会计学院。2015年9月起兼职于上海宝付网络股份有限公司和南京越博动力系统股份有限公司。 |
姓名: | 李旺 | 任职时间: | 2016-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
李旺,男,汉族,1972年3月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,研究生学历。1997年3月至2001年3月,任华为技术有限 公司市场总监。2001年3月至2015年1月,任宇龙计算机通信科 技(深圳)有限公司常务副总裁。2015年1月至2015年11月,任 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司总裁。2015年11月至今,任北京奇虎科技有限公司副总裁。 |
姓名: | 张耀平 | 任职时间: | 2019-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 博士 |
年龄: | 62 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
张耀平先生,1958年出生,中国国籍,具有新加坡永久居留权,先后获得太原理工大学电子工程系无线电技术本科学位与香港中文大学电子工程博士学位。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大学研究员,现任新加坡南洋理工大学教授。张耀平先生在电子工程、电磁工程、微波技术与天线、封装天线AIP技术等领域具备丰富的工作经验与知识。 |
姓名: | 蒋凯利 | 任职时间: | 2012-05-15 |
性别: | 女 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 40 | 职务: | 技术副总监 |
简介: | |||
蒋凯利,现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司技术副总监、苏州分公司副总经理,女,中国国籍,1980年出生,工学学士,毕业于苏州大学通信工程专业;管理学硕士,南京大学工程管理专业。曾在苏州飞创通讯科技有限公司(现普尔斯(苏州)无线通讯产品有限公司),上海安菲诺永亿和苏州明基电通就职。曾参加各种外训:ISO9000内审员资格培训,ISO17025实 验室资质认定评审员培训,以及射频电路及天线设计培训曾赴芬兰参加飞创SAR测试系统,3D暗室测试系统以及内置天线设计培训。无境外居留权。 |
姓名: | 吴永茂 | 任职时间: | 2012-05-15 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 43 | 职务: | 技术副总监 |
简介: | |||
吴永茂,现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司技术副总监、深圳分公司副总经理、研发部经理,男,中国国籍,工学学士,1977年出生,2002年毕业于安徽大学通讯工程专业。毕业后曾在耀登电通科技有限公司(台资企业)做小型天线的开发工作,具有7 年丰富的业内天线开发经验。多次参加Agilent,R&S 技术培训;在硕贝德,曾主导研究广东省重点扶持项目“电磁波 对人体的伤害的控制”的研究,并在08 年成功的完成。无境外居留权。 |
姓名: | 金昆 | 任职时间: | 2019-11-22 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 50 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
金昆先生,男,1968年8月出生,中国国籍,无境外居留权,1989年7月毕业于电子科技大学光电子技术系,光电子技术专业,大学本科学历。2013年4月担任苏州科阳光电科技有限公司副总经理;2015年9月负责惠州硕贝德无线科技股份有限公司精密合金事业部筹备;2016年8月起担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司采购中心总监。 |
姓名: | 周荃 | 任职时间: | 2019-11-22 |
性别: | 女 | 学历: | 大专 |
年龄: | 37 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
周荃女士,1983年出生, 中国国籍,无境外居留权,大专学历,毕业于湖南财政经济学院会计专业。曾任惠州硕贝德无线科技股份有限公司财务部主管,2018年至今任西藏硕贝德控股有限公司财务部经理。 |
姓名: | 杨品文 | 任职时间: | 2019-10-29 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 30 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
杨品文先生,1990年出生,本科毕业于广东工业大学市场营销专业,在读中南大学工商管理硕士。2013年至今,担任惠州硕贝德无线科技股份有限公司战略投资部副经理、总裁办副主管等职;2019年10月至今,兼任广州硕贝德无线科技有限公司、东莞市合众导热科技有限公司监事。 |
姓名: | 王凯 | 任职时间: | 2012-05-15 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 45 | 职务: | 销售总监 |
简介: | |||
王凯,现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司销售总监兼苏州分公司总经理,男,中国国籍,工学硕士,1975年生,毕业于重庆大学机械学院。曾任贵阳普天万向物流技术股份有限公司总经办主任、销售部经理、战略发展部主任兼信息化办公室主任,(中韩合资)普新镁合金有限公司副总经理、常务副总经理。无境外居留权。 |
姓名: | 陈东旭 | 任职时间: | 2012-05-15 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 51 | 职务: | 销售总监 |
简介: | |||
陈东旭,现任惠州硕贝德无线科技股份有限公司销售总监、深圳分公司总经理,男,中国国籍,理学学士,1969年9月出生,毕业于温州大学数学专业,1993 年至1995 年于丽水市碧湖中学任教数学,1995年至1996 年在CLA in Wellington New Zealand (威灵顿(新西兰)大学语言协会)学习英语,1996 年至1997 年在La Trobe University in Melbourne Australia(澳大利亚墨 尔本拉筹柏大学)学习国际贸易,1997-2003 就职于博罗永丰精密有限公司,负责 销售与采购。无境外居留权。 |