姓名 | 公司职务 | 学历 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
唐建兴 | 董事长、总经理 | 大专以下 | 男 | 63 |
简松年 | 副董事长 | 大学 | 男 | 70 |
苏志彪 | 董事、副总经理 | 硕士 | 男 | 50 |
李正大 | 副总经理 | 大专 | 男 | 48 |
王军发 | 副总经理 | 大学 | 男 | 49 |
朱建军 | 副总经理 | 大专 | 男 | 48 |
胡瞻 | 董事 | 硕士 | 男 | 47 |
萧妙文 | 董事 | 硕士 | 男 | 63 |
邹宗信 | 董事 | 硕士 | 男 | 48 |
杨荣 | 董事会秘书 | 硕士 | 男 | 48 |
陈汉亭 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 65 |
彭丽霞 | 独立董事 | 大学 | 女 | 63 |
邱乐群 | 独立董事 | 大学 | 女 | 53 |
赵宁 | IT研发部部长 | 大学 | 男 | 39 |
肖育才 | 财务总监 | 大学 | 男 | 44 |
李文光 | 监事 | 大学 | 男 | 66 |
张平 | 监事 | 大专以下 | 男 | 62 |
刘冠尉 | 监事长 | 大专以下 | 男 | 36 |
牛旭亮 | 信息资源部部长 | 大学 | 男 | 51 |
管理层简介 |
---|
姓名: | 唐建兴 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专以下 |
年龄: | 63 | 职务: | 董事长、总经理 |
简介: | |||
唐建兴:男,1957年出生,香港特别行政区永久性居民,中学学历。1975年3月至1982年8月就职于上海市商业一局,任业务员;1983年3月至1997年12月就职于香港三洋电机有限公司,任高级经理;1998年1月至2001年2月任光弘有限副总经理,2001年3月至2002年8月任光弘有限总经理,2002年9月至2016年2月任光弘有限董事长、总经理;现任公司董事长、总经理,并兼任嘉兴光弘实业、嘉兴光弘电子、明弘电子、光弘(香港)、光弘集团、进科投资、光弘投资、宏天创富、大亚湾发展的董事。唐建兴曾任IPC中国EMS理事会创会主席,现兼任广东省侨商投资企业协会副会长、香港九龙城工商业联会副会长、中国侨商投资企业协会理事、广东省慈善总会荣誉会长、惠州市外商投资企业协会副会长、惠州市海外交流协会副会长,于2009年获惠州市人民政府授予的―惠州市荣誉市民‖及2012年获得中国电子企业协会授予的‖企业家优秀奖‖等称号。 |
姓名: | 简松年 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 70 | 职务: | 副董事长 |
简介: | |||
简松年:男,1950年出生,香港特别行政区永久性居民,法律学专业本科学历。1984年4月至今历任简松年律师行执业律师、合伙人、资深顾问律师;2010年8月起就职于光弘有限,任董事,2015年11月至2016年2月任光弘有限副董事长;现任公司副董事长,并兼任光弘投资、进科投资、光弘(香港)、光弘集团、Redchip、讯建有限的董事,万汇基建(乡村)有限的董事会副主席,敏华控股有限公司、南旋控股有限公司独立非执行董事,美联工商铺有限公司非执行董事兼董事会主席。 |
姓名: | 苏志彪 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 50 | 职务: | 董事、副总经理 |
简介: | |||
苏志彪:男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,行政管理专业硕士研究生学历。1992年9月至2002年12月就职于华强三洋电子有限公司,任部长;2002年12月起就职于光弘有限,任副总经理,2015年11月至2016年2月任光弘有限董事、副总经理;现任公司董事、副总经理,主要负责组织和实施公司各项运营管理工作,并兼任嘉兴光弘实业、光弘集团、明弘电子董事。 |
姓名: | 李正大 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 48 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
李正大:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,物流管理专业大专学历。1993年2月至1994年1月就职于邻水五金电器厂,任技术员;1994年2月至1995年4月就职于大亚湾激光电子厂,任工程师;1995年5月起就职于光弘有限,历任工程师、技术课长、制造课长、技术课长、工场长、总监,2008年1月至2016年2月任光弘有限副总经理;现任公司副总经理,主要负责分管公司生产管理工作。 |
姓名: | 王军发 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 49 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
王军发:男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,橡胶工程与塑料工程本科学历。1994年8月至1998年1月就职于成都三电股份有限公司,任品质工程师;1998年2月起就职于光弘有限,历任元器件工场品管主任助理、自动机统括部品管课长、品管部副部长、品管部部长、EMS-A工场长、第二事业部副部长、第二事业部总监,2013年4月至2016年2月任光弘有限副总经理;现任公司副总经理,主要负责分管公司生产管理工作。 |
姓名: | 朱建军 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专 |
年龄: | 48 | 职务: | 副总经理 |
简介: | |||
朱建军:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,机械电子专业大专学历。1993年7月至1995年7月就职于惠州大亚湾永昶电子有限公司,任工场长;1996年5月起就职于光弘有限,先后任业务部总监、副总经理。现任公司副总经理,主要负责分管公司营销管理及采购管理工作,并兼任明弘电子董事长。 |
姓名: | 胡瞻 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 47 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
胡瞻:男,1973年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,执业律师。1994年7月至2000年9月就职于海军某部,任动力军官;2002年7月至2014年11月,历任上海浩英律师事务所律师、上海四维律师事务所律师、上海刘彦律师事务所律师、上海江三角律师事务所律师、上海中夏旭波律师事务所合伙人、上海海华永泰律师事务所高级合伙人;2014年11月至2017年1月任北京盈科(上海)律师事务所合伙人;2015年11月至2016年2月任惠州大亚湾光弘科技电子有限公司董事;2015年12月31日至2016年10月7日任进科投资有限公司(MentechInvestmentLimited)董事;2016年2月至今任惠州光弘科技股份有限公司董事;2017年2月至今任上海和华利盛律师事务所合伙人、负责人。2015年12月至今任春秋电子独立董事。 |
姓名: | 萧妙文 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 63 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
萧妙文:男,1957年出生,香港特别行政区永久性居民,建筑工程管理学专业硕士研究生学历。2006年1月至2008年1月就职于安历士国际控股有限公司,任行政总裁;2008年1月至2011年6月就职于新懋国际集团有限公司,任行政总裁;2012年4月至2013年8月就职于新昌地产发展有限公司,任董事、总经理。现任公司董事,并兼任光弘集团、进科投资董事,腾达工程有限公司非执行董事,亚洲能源物流、汇盈控股有限、上谕集团控股有限独立非执行董事。 |
姓名: | 邹宗信 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
邹宗信:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,通信工程专业本科、工商管理硕士研究生学历。2001年1月至2005年12月就职于中兴通讯技术有限公司,任主管;2006年1月至今就职于华勤通讯技术有限公司,历任总监、副总裁和高级副总裁。2015年11月至2016年2月任光弘有限董事;现任公司董事,并兼任进科投资董事、东莞和勤电子有限公司执行董事兼经理。 |
姓名: | 杨荣 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 48 | 职务: | 董事会秘书 |
简介: | |||
杨荣:男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,翻译学和工商管理研究生双硕士。1994年7月至2001年9月就职于长沙万发客车厂,任工程师;2001年10月起就职于光弘有限,任海外业务拓展部总监,现任公司海外业务拓展部总监、董事会秘书。 |
姓名: | 陈汉亭 | 任职时间: | 2016-05-01 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 65 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
陈汉亭:男,1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,政治经济学专业硕士研究生班学历。1973年2月至1978年1月就职于国营汉中市缫丝厂,任会计;1981年2月至1983年8月就职于陕西工学院电子系,任党总支干事;1987年8月至1991年2月就职于陕西工学院经管系,任助教;1991年3月至1993年12月就职于陕西工学院经管系,任工业会计讲师;1994年1月至1995年4月就职于惠州学院经管系,任工业会计讲师;1995年5月至1998年3月就职于惠州学院经管系,任党总支副书记;1998年4月至2002年5月就职于惠州学院经管系,任党总支书记;2002年6月至2007年12月就职于惠州学院经管系,任系主任兼党总支书记;2008年1月至今就职于惠州学院经管系,任副教授。2016年5月至今任公司独立董事。 |
姓名: | 彭丽霞 | 任职时间: | 2016-07-01 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 63 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
彭丽霞:女,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子仪器及测量技术本科学历。1981年1月至1992年3月就职于中华人民共和国电子工业部第二研究所,任工程师;1992年3月至1996年12月就职于香港硅国际有限公司深圳办事处,先后担任工程师、首席代表;2002年7月至2013年12月任IPC国际电子工业连接协会技术总监、爱比西技术(上海)有限公司总经理。2016年7月至今任公司独立董事。 |
姓名: | 邱乐群 | 任职时间: | 2018-09-14 |
性别: | 女 | 学历: | 大学 |
年龄: | 53 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
邱乐群女士:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1989年9月1日至1991年1月31日就职于贵州省六盘水市矿务局医院,任医师;1991年2月1日至1993年6月就职于深圳市盐田人民医院,任医师;1996年7月1日至2001年1月就职于深圳亚泰科工贸发展有限公司,任会计;2002年1月至2009年8月31日分别就职于深圳力诚会计师事务所和均富会计师事务所深圳分所,任审计助理、高级审计、项目经理;2009年9月1日至今就职于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,任经理、高级经理、审计总监。 |
姓名: | 赵宁 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 39 | 职务: | IT研发部部长 |
简介: | |||
赵宁:男,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商企业管理专业本科学历。2003年7月起就职于光弘有限,历任电脑设备课助理工程师、人力资源部电脑课课长、IT专项部副部长、IT专项部部长。现任公司IT研发部部长。 |
姓名: | 肖育才 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 44 | 职务: | 财务总监 |
简介: | |||
肖育才:男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理专业本科学历。2000年1月至2002年6月就职于惠州市大亚湾永昶华联科技有限公司,任会计主管;2002年7月起就职于光弘有限,任财务部长,2010年8月至2016年2月任光弘有限财务总监。现任公司财务总监,并兼任明弘电子监事,正弘投资、国宏投资的执行事务合伙人。 |
姓名: | 李文光 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 66 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
李文光:男,1954年出生,香港特别行政区永久性居民,法律学专业本科学历。1985年12月至今就职于陈刘韦律师行。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事;现任公司监事,并兼任嘉连臣贸易董事,大昌微线集团有限公司独立非执行董事,大亚湾发展董事。 |
姓名: | 张平 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专以下 |
年龄: | 62 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
张平:男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1977年12月至1980年5月就职于国营红权电器厂,任工人;1980年5月至2006年2月就职于深圳市华强集团,任主任;2006年2月起就职于光弘有限,任人力资源部副部长。2015年11月至2016年2月任光弘有限职工代表监事、人力资源部副部长。2016年3月至2017年2月任公司职工代表监事、人力资源部副部长。现任公司职工代表监事,工程部副部长。 |
姓名: | 刘冠尉 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大专以下 |
年龄: | 36 | 职务: | 监事长 |
简介: | |||
刘冠尉:男,1984年出生,香港特别行政区永久性居民,高中学历。2010年3月至今就职于星华科技(惠州)有限公司,任总经理。2015年11月至2016年2月任光弘有限监事会主席;现任公司监事会主席,并兼任光弘集团、进科投资、宏天创富董事,星华电子(惠州)有限公司董事长、总经理。 |
姓名: | 牛旭亮 | 任职时间: | 2016-02-01 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 51 | 职务: | 信息资源部部长 |
简介: | |||
牛旭亮:男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子精密机械专业本科学历。1991年7月至1995年5月就职于电子工业部第二研究所,任工程师;1995年9月至2005年12月就职于香港硅国际公司深圳办事处,任高级服务工程师;2006年2月至2009年10月就职于德国迪浦兰软件公司华南区办事处销售部,任销售经理。2010年8月至2016年2月任光弘有限信息资源部部长。现任公司信息资源部部长。 |