姓名 | 公司职务 | 学历 | 性别 | 年龄 |
---|---|---|---|---|
王仲鸣 | 董事长 | 硕士 | 男 | 39 |
胡煜鐄 | 董事 | 大学 | 男 | 36 |
黄远 | 董事 | 硕士 | 男 | 49 |
李玉虎 | 董事 | 硕士 | 男 | 39 |
吕永权 | 独立董事 | 硕士 | 男 | 53 |
宋国强 | 高管人员 | 硕士 | 男 | 57 |
阿依吐尔逊·依明 | 高管人员 | 硕士 | 女 | - |
杨阿娜 | 监事 | 本科 | 男 | 45 |
胡钧天 | 监事 | 大学 | 男 | 46 |
邵林芳 | 监事主席 | 大学 | 男 | 49 |
管理层简介 |
---|
姓名: | 王仲鸣 | 任职时间: | 2018-12-19 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 39 | 职务: | 董事长 |
简介: | |||
王仲鸣先生,中国国籍,无境外永久居留权;1981年10月出生于浙江省乐清市,汉族,研究生学历。曾任上海惠普有限公司软件工程师,德信丰益资本管理中心投资经理,中国德力西控股集团有限公司投资管理中心副总监;现任中国德力西控股集团有限公司大数据中心总经理、投资管理中心副总经理。 |
姓名: | 胡煜鐄 | 任职时间: | 2018-04-26 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 36 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
胡煜鐄先生,1984年1月出生,本科学历,现任公司董事,北京德信执行事务合伙人,杭州德力西集团有限公司总裁。曾于2012年12月至2013年8月担任上海德力西集团有限公司总裁助理。 |
姓名: | 黄远 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 49 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
黄远先生,出生于1971年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾任德力西集团驻新疆办事处业务经理、德力西集团新疆工业电器有限公司销售经 理、德力西集团新疆石河子销售有限公司总经理、新疆德汇集团有限公司副董事长、阜康晋泰实业有限公司总经理等职务;2006 年1 月至今,任德新投资董事、副总裁。股份公司成立后,任公司董事。 |
姓名: | 李玉虎 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 39 | 职务: | 董事 |
简介: | |||
李玉虎先生,出生于1981年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。曾在中国航天科技集团第四研究院经营发展部、新疆生产力促进中心企业部及评估中 心工作;2009 年5 月至今在新疆国投资产部工作。股份公司成立后,任公司董事。 |
姓名: | 吕永权 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 53 | 职务: | 独立董事 |
简介: | |||
吕永权先生,出生于1967 年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历,证券特许注册会计师,注册税务师。自1989 年起先后在新疆化学工业学校、新疆德恒会计师事务所、新疆天康食品有限公司、新疆财经大学、新疆零玺投资有限公司等单位从事财税方向实务及教学工作。现任公司独立董事,新疆零玺国际物流有限公司董事,新疆元石投资管理有限公司监事会主席和新疆银丰现代农业装备股份有限公司独立董事。 |
姓名: | 宋国强 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 硕士 |
年龄: | 57 | 职务: | 高管人员 |
简介: | |||
宋国强先生,出生于1963年,中国国籍,无境外居留权,硕士学历。1984年进入新疆旅客运输公司工作,历任车间主任、技术科副科长等职务;2003 年5月,德新有限成立后,历任乌鲁木齐客运站站长、工会主席、党委书记、常务副总经理等职务。股份公司成立后,任公司总经理兼党委书记。 |
姓名: | 阿依吐尔逊·依明 | 任职时间: | 2018-04-01 |
性别: | 女 | 学历: | 硕士 |
年龄: | - | 职务: | 高管人员 |
简介: | |||
阿依吐尔逊·依明女士,中国国籍,无境外永久居留权;1969年7月出生于新疆乌鲁木齐,维吾尔族,研究生学历,中国共产党党员。1991年8月至1994年4月,担任原新疆旅客运输公司组织科、办公室科员;1994年4月至1996年6月,担任原新疆旅客运输公司涉外办副主任;1996年6月至2004年5月,担任原新疆旅客运输公司涉外分公司副经理;2004年5月至2010年1月,担任新疆新德国际运输有限责任公司常务副经理兼党总支书记;2010年1月至2011年12,担任新疆新德国际运输有限责任公司总经理兼党总支书记;2011年12月至2012年7月,担任德力西新疆旅客运输集团有限责任公司监事会主席兼新疆新德国际运输有限责任公司总经理、党总支书记;2012年7月至今,担任公司党委副书记兼工会主席、新疆新德国际运输有限责任公司总经理。 |
姓名: | 杨阿娜 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 本科 |
年龄: | 45 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
女,汉族,1975年9月17日,本科学历,会计师。1995年10月至1999年12月在新疆百货公司从事出纳、会计工作;2000年至2002年9月在新疆证券有限责任公司北京路营业部从事业务工作;2002年10月至2005年9月在五洲联合会计师事务所华西分所从事审计业务;2005年10月至今新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司从事内部审计工作。 |
姓名: | 胡钧天 | 任职时间: | 2016-06-23 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 46 | 职务: | 监事 |
简介: | |||
胡钧天先生,出生于1974 年,中国国籍,无境外居留权,本科学历。自德新有限成立后在办公室工作,历任办公室秘书、副主任、主任。现任德新交运总经理助理。股份公司成立后,任公司监事。 |
姓名: | 邵林芳 | 任职时间: | 2018-04-26 |
性别: | 男 | 学历: | 大学 |
年龄: | 49 | 职务: | 监事主席 |
简介: | |||
邵林芳先生,中国国籍,无境外永久居留权;1971年2月出生于浙江省兰溪市,汉族,本科学历,高级会计师、CPA、CIA。1993年7月至1999年12月,担任浙江丰登化工股份有限公司主办会计;2000年1月至2002年8月,担任横店集团有限公司财务经理;2002年9月至今,担任德力西集团有限公司审计风控中心总经理。 |